Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
CSKA Moskova takımında defans mevkinde forma giyen Igor Diveev, 27.09.1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 23 maça çıkan Igor Diveev, 6 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Igor Diveev, bu sezon 0 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Rusya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2021 | FK Dinamo Moscow 3:2 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.05.2021 | CSKA Moskova 3:1 FK Krasnodar | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
01.05.2021 | CSKA Moskova 1:1 FK Ufa | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
25.04.2021 | FK Spartak Moskova 1:0 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.04.2021 | PFK Sochi 2:1 CSKA Moskova | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
12.04.2021 | CSKA Moskova 2:0 SK Rotor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.04.2021 | FK Tambov 1:2 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.03.2021 | CSKA Moskova 2:3 FK Zenit St Petersburg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.03.2021 | PFK Arsenal Tula 2:1 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
17.12.2020 | FK Rostov 1:3 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
06.12.2020 | CSKA Moskova 2:2 FK Khimki | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
29.11.2020 | FK Rubin Kazan 1:0 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
22.11.2020 | CSKA Moskova 1:1 PFK Sochi | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.11.2020 | CSKA Moskova 2:0 FK Rostov | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.11.2020 | SK Rotor 0:1 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.10.2020 | CSKA Moskova 5:1 PFK Arsenal Tula | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.10.2020 | CSKA Moskova 3:1 FK Dinamo Moscow | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
30.08.2020 | RFK Akhmat Grozny 0:3 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
26.08.2020 | FK Krasnodar 1:1 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.08.2020 | CSKA Moskova 1:2 FK Rubin Kazan | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.08.2020 | FK Zenit St Petersburg 2:1 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
15.08.2020 | CSKA Moskova 2:1 FK Tambov | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.08.2020 | FK Khimki 0:2 CSKA Moskova | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2019 - Şimdi | CSKA Moskova | -- |
22.02.2019 - 30.06.2019 | CSKA Moskova | -- |
07.11.2017 - 15.11.2017 | Rusya | -- |
01.07.2017 - 30.06.2019 | UFA Youth | -- |
01.07.2017 - Şimdi | UFA Youth | -- |
24.02.2016 - 30.06.2019 | FK Ufa | -- |
24.02.2016 - Şimdi | FK Ufa | -- |
- | Rusya | -- |