Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Chaves takımında forvet mevkinde forma giyen Higor Platiny, 02.12.1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 71 kilo olan Higor Platiny, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Higor Platiny, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Higor Platiny, bu sezon 1 asist ve 4 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2020 | Chaves 1:1 Varzim | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.03.2020 | Espinho 0:2 Chaves | 1 | 0 | - | - | - | ||
22.02.2020 | Chaves 1:2 Feirense | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
17.02.2020 | Penafiel 0:0 Chaves | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
09.02.2020 | Chaves 1:2 Academica Coimbra | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
01.02.2020 | CD Mafra 1:0 Chaves | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.01.2020 | Chaves 0:2 Nacional de Madeira | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.01.2020 | Academico de Viseu FC 0:0 Chaves | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.01.2020 | Chaves 0:0 Leixoes | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.01.2020 | CD Cova Piedade 0:2 Chaves | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
29.12.2019 | Chaves 2:1 Vilafranquense | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
07.12.2019 | Chaves 0:2 Oliveirense | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.11.2019 | Sporting Farense 1:0 Chaves | 0 | 0 | - | - | - | ||
27.10.2019 | Varzim 2:1 Chaves | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.10.2019 | Chaves 2:0 Estoril Praia | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.09.2019 | Chaves 2:3 Espinho | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
14.09.2019 | Feirense 1:0 Chaves | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.09.2019 | Chaves 2:1 Penafiel | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.08.2019 | Academica Coimbra 1:2 Chaves | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.08.2019 | Chaves 2:1 CD Mafra | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
10.08.2019 | Nacional de Madeira 3:0 Chaves | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
01.07.2017 - Şimdi | Chaves | -- |
01.07.2015 - 30.06.2017 | Feirense | -- |
12.07.2014 - 29.06.2015 | Aves | -- |
01.07.2013 - 29.06.2014 | SC Braga B | -- |
01.07.2012 - 29.06.2013 | Feirense | -- |
01.05.2012 - 30.06.2015 | Anapolis FC GO | -- |